又见信托公司高管变动。1月30日,河南省人民政府官网发布了一则人事变动通知,相关内容显示,赵阳被任命为中原信托有限公司(简称“中原信托”)总经理,任命魏磊、李雨丝为中原信托副总经理。
据悉,赵阳此前在中原信托担任副总经理一职,具有很深的金融行业背景,深耕金融行业长达28年。简历显示,赵阳历任中保信期货经纪有限公司郑州期货业务部总经理,中原信托证券营业部总经理、信托市场部经理、信托业务管理总部副总经理、信托综合部经理、风险管理部经理、总经理助理,2013年1月被选任为中原信托副总裁,2015年12月被选任为中原信托副总经理。
在信托行业加速转型的背景下,今年以来信托公司高管变动延续了2023年较为频繁的趋势。据不完全统计,包括中原信托在内,2024年已有6家信托公司的高管发生变更,例如平安信托、中诚信托、国民信托等。
业内人士表示,信托公司高管频繁变动的背后折射了行业在监管趋严背景下的转型压力。目前,标品信托业务已成为众多信托公司重要的转型方向,具有相关背景的高管任命或体现出公司谋求转型的需求。“部分信托公司希望通过换帅来更为敏锐地认识和把握行业发展趋势,并推动公司转型发展。”上述人士说。相关资料显示,去年来履新的信托公司高管,大多具备金融行业的履历,有些甚至是行业“老兵”,在银行、信托、券商等机构具有长期的工作及管理经验。
中原信托近年来还在不断进行增资以增强公司实力。公开资料显示,中原信托成立于1985年,自2008年5月起历经多次增资扩股,最近一次发生在去年底。2023年12月11日,中原信托在官网披露,公司收到国家金融监督管理总局河南监管局批复文件,同意其注册资本由40亿元增加到46.81亿元。目前,中原信托的3个股东分别为河南省投资集团有限公司、河南中原高速公路股份有限公司和光大兴陇信托有限责任公司,持股比例分别为64.93%、27.27%和7.8%。
中原信托官网显示,截至2022年末,公司资产总额为4298亿元,其中信托资产4200亿元。此外,截至2022年末,中原信托累计管理信托财产14079亿元,按时足额交付到期信托财产9827亿元,累计向客户分配信托收益1223亿元。